Wai Leung Wu
Direttore/Membro del Consiglio presso First US Capital Ltd.
Posizioni attive di Wai Leung Wu
Società | Posizione | Inizio | Fine |
---|---|---|---|
First US Capital Ltd. | Direttore/Membro del Consiglio | 01/01/2003 | - |
First Gateway Capital Ltd. | Direttore/Membro del Consiglio | 01/01/2003 | - |
Storia della carriera di Wai Leung Wu
Precedenti posizioni note di Wai Leung Wu
Società | Posizione | Inizio | Fine |
---|---|---|---|
QIANHAI HEALTH HOLDINGS LIMITED | Direttore/Membro del Consiglio | 29/02/2016 | 31/12/2021 |
Independent Dir/Board Member | 29/02/2016 | 31/12/2021 | |
NEWTON RESOURCES LTD | Direttore/Membro del Consiglio | 15/08/2011 | 01/11/2019 |
Independent Dir/Board Member | 15/08/2011 | 21/05/2015 | |
GREENHEART GROUP LIMITED | Direttore/Membro del Consiglio | 14/05/2015 | 02/11/2018 |
Amministratore Delegato | 14/05/2015 | 02/11/2018 | |
Sino Automotive Parts Ltd. | Direttore/Membro del Consiglio | 01/01/2003 | 01/01/2006 |
Formazione di Wai Leung Wu
University of Hong Kong | Undergraduate Degree |
Statistiche
Distribuzione geografica
Hong Kong | 7 |
Stati Uniti | 2 |
Posizioni
Director/Board Member | 6 |
Independent Dir/Board Member | 2 |
Undergraduate Degree | 1 |
Settori
Non-Energy Minerals | 3 |
Consumer Services | 2 |
Distribution Services | 2 |
Posizioni ricoperte
Attive
Inattive
Società quotate in Borsa
Aziende private
Società collegate
Società quotate in Borsa | 3 |
---|---|
NEWTON RESOURCES LTD | Non-Energy Minerals |
GREENHEART GROUP LIMITED | Non-Energy Minerals |
QIANHAI HEALTH HOLDINGS LIMITED | Distribution Services |
Aziende private | 3 |
---|---|
First US Capital Ltd. | |
Sino Automotive Parts Ltd. | |
First Gateway Capital Ltd. |
- Borsa valori
- Insiders
- Wai Leung Wu
- Esperienza