Storia della carriera di Robert Faris
Precedenti posizioni note di Robert Faris
Società | Posizione | Inizio | Fine |
---|---|---|---|
AURWEST RESOURCES CORPORATION | Direttore/Membro del Consiglio | 24/09/2014 | 28/02/2020 |
Amministratore Delegato | 24/09/2014 | 28/02/2020 | |
Direttore operativo | - | 28/02/2020 | |
Direttore Tecnico/Scientifico/R&S | 10/09/2012 | 28/09/2014 | |
Direttore Finanziario/CFO | - | 16/10/2019 | |
Presidente | 02/03/2015 | 28/02/2020 | |
KIRKLAND LAKE DISCOVERIES CORP. | Corporate Officer/Principal | - | - |
Statistiche
Distribuzione geografica
Canada | 3 |
Posizioni
Corporate Officer/Principal | 1 |
Director/Board Member | 1 |
Chief Executive Officer | 1 |
Settori
Non-Energy Minerals | 3 |
Posizioni ricoperte
Attive
Inattive
Società quotate in Borsa
Aziende private
Società collegate
Società quotate in Borsa | 2 |
---|---|
KIRKLAND LAKE DISCOVERIES CORP. | Non-Energy Minerals |
AURWEST RESOURCES CORPORATION | Non-Energy Minerals |
- Borsa valori
- Insiders
- Robert Faris
- Esperienza